GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BELEDİYE BAŞKANLARI
Ketenli 1965 yılında belediye olması yönünde karar alınmış ve 1969 yılında ilk belediye başkanı Ramazan ARIKOĞLU seçilmiştir.
| BAŞLAMA TARİHİ | AYRILIŞ TARİHİ | BAŞLAMA NEDENİ |
Ramazan ARIKOĞLU | 10.06.1969 | 13.06.1971 | Seçim |
Ali KOCABAŞ | 20.06.1971 | 09.12.1973 | Seçim |
Hüseyin AKTAŞ | 09.12.1973 | 15.12.1977 | Seçim |
Adıgüzel TOPCU | 15.12.1977 | 29.09.1980 | Seçim |
Bekir BOZAN | 20.09.1980 | 04.12.1980 | Atama |
İbrahim TEKİN | 04.12.1980 | 09.04.1982 | Atama |
Hüseyin TUNCER | 17.04.1982 | 27.03.1984 | Atama |
Adıgüzel TOPCU | 27.03.1984 | 01.04.1994 | Seçim |
Mustafa KARASU | 01.04.1994 | 22.04.1999 | Seçim |
Abdullah GÖKTEPE | 22.04.1999 | 02.04.2004 | Seçim |
İbrahim KÖSE | 02.04.2004 | 06.04.2009 | Seçim |
Hüseyin ATAY | 06.04.2009 | 30.03.2014 | Seçim |